| 06/03/2024 | 03/07/2024 | 2024 Vice Consigliere Mario Vevey |
| 08/03/2023 | 03/07/2024 | 2023 Vice Presidente Mario Vevey |
| 08/03/2023 | 03/07/2024 | 2023 Presidente Piero Durando |
| 06/03/2024 | 03/07/2024 | 2024 Presidente Piero Durando |
| 20/10/2023 | 06/03/2024 | Importi di viaggi di servizio e missioni del primo e secondo semestre 2023 pagati con fondi pubblici, dei componenti del Consiglio di Amministrazione. |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | 2024 Consigliere Fausto Solito |
| 23/02/2024 | 28/02/2024 | 2024 Consigliere Alberto Mancuso |
| 24/10/2022 | 03/11/2023 | 2022 Presidente Piero Durando |
| 08/03/2023 | 21/03/2023 | 2023 Consigliere Fausto Solito |
| 08/03/2023 | 21/03/2023 | 2023 Consigliere Alberto Mancuso |